ф. 403
оп. 1
д. 99
|
Г.А. Краснов на торжественном собрании посвященном Дню работников сельского хозяйства
|
1997-01-01—1997-12-31 |
|
ф. 403
оп. 1
д. 100
|
Заместитель генерального директора ГПО «Воткинский завод» - генеральный директор агрокомбината «Мир» Г.А Краснов.
|
1998-01-01—1998-12-31 |
|
ф. 403
оп. 1
д. 101
|
Участники курсов повышения квалификации в международном информационном центре по бизнесу в сельском хозяйстве г. Самара. Стоит, слева направо: 3-й – Г.А.Краснов
|
1999-01-01—1999-12-31 |
|
ф. 403
оп. 1
д. 102
|
Руководители сельских предприятий Удмуртии в в Венгрии городе Будапеште. Крайний справа - генеральный директор агрокомбината «Мир» Г.А.Краснов
|
1999-01-01—1999-12-31 |
|
ф. 403
оп. 1
д. 103
|
На улице, в г. Будапеште. Слева направо: руководитель СПК «Молодая гвардия» Алнашского района Крылов…, генеральный директор агрокомбината «Мир» Г.А.Краснов
|
1999-01-01—1999-12-31 |
|
ф. 403
оп. 1
д. 104
|
Празднование Дня семьи. Г.А. Краснов, на сцене клуба в селе Камское Воткинского района
|
2000-01-03—2000-12-31 |
|
ф. 403
оп. 1
д. 105
|
Празднование Дня семьи. В зрительном зале, 2-й справа – генеральный директор агрокомбината «Мир» Г.А.Краснов, 3-я – директор Камской школы Валентина Михайловна Фертикова
|
2000-01-01—2000-12-31 |
|
ф. 403
оп. 1
д. 107
|
Руководители сельских хозяйств Воткинского района в Финляндии. Слева направо: Председатель СПК «12 год Октября», председатель ЗАО «Позимское» Анатолий Александрович Илемков, генеральный директор агрокомбината «Мир» Г.А.Краснов
|
2000-12-04—2000-12-31 |
|
ф. 403
оп. 1
д. 106
|
Руководители сельских хозяйств Воткинского района в Финляндии. Слева направо: председатель ЗАО «Двигатель Анатолий Николаевич Суслов, председатель ОАО «Новая жизнь Валерий Владимирович Барабанов, директор рыбхоза «Пихтовка» Георгий Степанович Крылов, директор ветеринарно-бактериологической лаборатории Евгений Иванович Кутайцев, директор ветеринарной станции Владислав Семенович Иванов, начальник управления сельского хозяйства Андрей Андреевич Русинов, директор учхоза «Июльское» Александр Иванович Хлобыстов, председатель СПК «Кудрино» Сергей Павлович Исупов, директор совхоза «Чайковский Владимир Николаевич Соленов, генеральный директор агрокомбината «Мир» Г.А.Краснов
|
2000-12-02—2000-12-31 |
|
ф. 403
оп. 1
д. 108
|
В фойе конторы д. Гавриловка. Сидят, слева направо: зав. мастерскими агрокомбината «Мир» Александр Иванович Смирнов, 3-й – зам. директора агрокомбината Николай Федорович Кондратьев, генеральный директор агрокомбината– Г.А. Краснов
|
2000-01-01—2000-12-31 |
|