ф. 399
оп. 2ф
д. 51
|
С докладом на сессии выступает заместитель председателя исполкома Шикалова Тамара Сергеевна
|
1984-04-02 |
|
ф. 399
оп. 2ф
д. 52
|
Члены президиума торжественного собрания, посвященного 23 февраля (председатель исполкома Воткинского горсовета Фонарев Григорий Михайлович)
|
1989-01-01—1989-12-31 |
|
ф. 399
оп. 2ф
д. 53
|
Акт приема-передачи дел вручает Башегуров Виктор Васильевич- 1-й секретарь ГК КПСС, 2-му секретарю ГК КПСС - Кузнецову Александру Владимировичу
|
1989-01-01—1989-12-31 |
|
ф. 399
оп. 2ф
д. 54
|
Милюкова Зоя Михайловна, директор музыкально-педагогического училища, депутат городского совета. Портрет
|
1989-01-01—1989-12-31 |
|
ф. 399
оп. 2ф
д. 55
|
Перед избирателями выступает народный депутат СССР, председатель профсоюзного комитета ГПО "Воткинский завод" Телегин Виктор Леонидович
|
1990-01-01—1990-12-31 |
|
ф. 399
оп. 2ф
д. 56
|
Детский оркестр культурно-досугового центра у трибуны на площади им. Павших за революцию борцов
|
1995-05-09 |
|
ф. 399
оп. 2ф
д. 57
|
Мэр г. Воткинска Фридрих Валерий Леонидович с представителями американской инспекции во время праздничных мероприятий
|
1985-05-09 |
|
ф. 399
оп. 2ф
д. 58
|
Заместитель главы Администрации г. Воткинска Васильев Валерий Анатольевич поздравляет руководство Коммунальных электрических сетей (КЭС) с 60-летием предприятия
|
1996-12-20 |
|
ф. 399
оп. 2ф
д. 59
|
Делегаты 1У окружного съезда союза пищевиков. Кислицын Сергей Дмитриевич
|
1927-01-01—1927-12-31 |
|
ф. 399
оп. 2ф
д. 60
|
Коллектив медицинских работников на природе. (Владимир Иванович Домбрачев - врач)
|
1930-01-01—1930-12-31 |
|